Jozef Vengloš (6. apríla 1993 - 15. júna 1995)
Jozef Jankech (4. júla 1995 - 23. októbra 1998)
Dušan Galis (1. januára 1999 - 23. februára 1999)
Jozef Adamec (26. februára 1999 - 30. novembra 2001)
Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 - 31. decembra 2003)
Dušan Galis (1. januára 2004 - 12. októbra 2006)
Ján Kocian (2. novembra 2006 - 30. júna 2008)
Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 - 31. januára 2012)
Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 - 13. júna 2013)
Ján Kozák st. (2. júla 2013 - 14. októbra 2018)
Pavel Hapal (24. októbra 2018 - 16. októbra 2020)
Štefan Tarkovič (20. októbra 2020 - 7. júna 2022)
Francesco Calzona (od 30. augusta 2022)
Dočasne viedli A-tím SR aj Dušan Radolský (23. októbra 1998 - 10. novembra 1998), Anton Dragúň (17. novembra 1999 - 25. novembra 1999), Michal Hipp (29. februára 2012), Štefan Tarkovič (16. októbra 2018) a Samuel Slovák s Marekom Mintálom (v júni 2022)