Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 04.09.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA B | T-UEFAB-000989 | 01.01.2013 | 31.12.2022 |
UEFA B | T-UEFAB-000989 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 28.06.2000 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK Žiar nad Hronom | ŠK Čakany | ŠK Hamuliakovo |