Tréner
Profil trénera (Neaktívny/ 01.08.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001363 | 26.04.2014 | 30.06.2017 |
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-001363 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (- / 04.03.1997 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
FC Kráľová nad Váhom | TJ - Termál - Diakovce | - |